Antwort Wer war 1973 Ministerpräsident? Weitere Antworten – Wer war 1974 Ministerpräsident von Schleswig-Holstein
Landesregierungen seit 1946
Ministerpräsident | Regierungsparteien | Amtszeit |
---|---|---|
Gerhard Stoltenberg (CDU) | CDU | 1971–1975 |
CDU | 1975–1979 | |
CDU | 1979–1982 | |
Uwe Barschel (CDU) | CDU | 1982–1983 |
Amtierende Regierungschefs
Land | Regierungschef | Geburtsdatum |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Ministerpräsident Winfried Kretschmann | 17. Mai 1948 |
Bayern | Ministerpräsident Markus Söder | 5. Jan. 1967 |
Berlin | Regierender Bürgermeister Kai Wegner | 15. Sep. 1972 |
Brandenburg | Ministerpräsident Dietmar Woidke | 22. Okt. 1961 |
Christlich Demokratische Union DeutschlandsDaniel Günther / Partei
Daniel Günther (* 24. Juli 1973 in Kiel) ist ein deutscher Politiker (CDU). Er gehört seit 2009 dem Schleswig-Holsteinischen Landtag an und ist seit 2017 Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein. In diesem Amt war er von November 2018 bis Oktober 2019 turnusgemäß Bundesratspräsident.
Wer waren die Ministerpräsidenten von Nordrhein Westfalen : Nordrhein-Westfalen
Nr. | Amtszeit | Ministerpräsident |
---|---|---|
4 | 21. Juli 1958 – 7. Dezember 1966 | Franz Meyers |
5 | 8. Dezember 1966 – 19. September 1978 | Heinz Kühn |
6 | 20. September 1978 – 26. Mai 1998 | Johannes Rau |
7 | 27. Mai 1998 – 20. Oktober 2002 | Wolfgang Clement |
Wer ist der älteste Ministerpräsidentin Deutschland
Reiner Haseloff ist seit heute der dienstälteste Ministerpräsident aller 16 Bundesländer.
Wie heißt die frühere Ministerpräsidentin von Schleswig Holstein : Heide Simonis, geb. Steinhardt (* 4. Juli 1943 in Bonn; † 12. Juli 2023 in Kiel), war eine deutsche Politikerin (SPD). Von 1988 bis 1993 war sie Finanzministerin und von 1993 bis 2005 Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein. Von 2005 bis 2008 war sie Vorsitzende von UNICEF Deutschland.
Walter Ulbricht tritt aus Altersgründen vom Amt des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees (ZK) der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) zurück. Sein Nachfolger wird Erich Honecker.
EckernfördeDaniel Günther / Bisherige Wohnorte
Wie heißt der Vorsitzende der deutschen Partei Die Partei
Im Europa-Parlament ist sie seit 2014 durch ihren Vorsitzenden Martin Sonneborn vertreten.Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer
- Baden-Württemberg: Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Bündnis 90/Die Grünen.
- Bayern: Ministerpräsident Markus Söder, CSU.
- Berlin: Regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU.
- Brandenburg: Ministerpräsident Dr.
Heide Simonis, geb. Steinhardt (* 4. Juli 1943 in Bonn; † 12. Juli 2023 in Kiel), war eine deutsche Politikerin (SPD). Von 1988 bis 1993 war sie Finanzministerin und von 1993 bis 2005 Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein.
Derzeit (2023) stehen drei Frauen als Ministerpräsidentinnen an der Spitze einer Landesregierung: in Rheinland-Pfalz Malu Dreyer (SPD) seit Januar 2013, in Mecklenburg-Vorpommern seit Juli 2017 Manuela Schwesig und im Saarland seit April 2022 Anke Rehlinger (siehe auch Kabinett Dreyer I, II und III, Kabinett Schwesig I …
Wie viele Ministerpräsidenten haben wir in Deutschland : Die nachfolgende Übersicht führt sowohl die sechzehn Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland als auch deren Hauptstädte auf, die den Amtssitzen der Ministerpräsidenten entsprechen. Darüber hinaus nennt die Liste die Namen und die Parteizugehörigkeit (in Klammern) der sechzehn Ministerpräsidenten.
Wer war die erste Ministerpräsidentin in Deutschland : Heide Simonis, geb. Steinhardt (* 4. Juli 1943 in Bonn; † 12. Juli 2023 in Kiel), war eine deutsche Politikerin (SPD). Von 1988 bis 1993 war sie Finanzministerin und von 1993 bis 2005 Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein.
Wer wurde im Mai 1988 Ministerpräsident von Schleswig-Holstein
Am 8. Mai 1988 kam es zu Neuwahlen, bei denen die SPD mit 54,8 Prozent der Stimmen und einem Zuwachs von 9,6 Prozentpunkten die absolute Mehrheit erringen konnte, während die CDU einen Stimmenverlust von 9,3 Prozentpunkten auf 33,3 Prozent der Stimmen hinnehmen musste. Engholm wurde am 31.
Übersicht über die Abstimmungen
lfd. Nr. | Datum | Bundeskanzler, ggf. mit Herausforderer |
---|---|---|
10 | 22.09.1972 | Willy Brandt |
11 | 14.12.1972 | Willy Brandt |
12 | 16.05.1974 | Helmut Schmidt |
13 | 15.12.1976 | Helmut Schmidt |
Vor 40 Jahren, am 16. Mai 1974, wird Helmut Schmidt zum fünften Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Für die absolute Mehrheit benötigte er 249 Stimmen – er erhält 267 von 492 abgegebenen Stimmen.
Wer ist der Chef von Schleswig-Holstein : Daniel Günther
Daniel Günther ist seit Juni 2017 Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein.